Vorsitzende/r |
Stadtrat Peter Bentele | FW | FW Vorsitz | Vorsitz | 02.07.2014 | 16.07.2024 | von 02.07.2014 bis 16.07.2024 | |
Stadträtin/Ortschaftsrätin Anja Bohner | FW | FW Mitglied | Mitglied | 09.07.2019 | | von 09.07.2019 | Ortsvorsteherin | Ortsvorsteherin |
Mitglieder |
Ortschaftsrat Peter Auer | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 15.09.2004 | 01.07.2014 | von 15.09.2004 bis 01.07.2014 | |
Ortschaftsrat Johannes Bentele | FW | FW Mitglied | Mitglied | 24.06.2024 | | von 24.06.2024 | |
Ortschaftsrätin Josefine Birk | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 09.07.2019 | | von 09.07.2019 | |
Ortschaftsrat Christoph Bohner | FW | FW Mitglied | Mitglied | 15.09.2004 | 02.07.2014 | von 15.09.2004 bis 02.07.2014 | |
Ortschaftsrat Christoph Bohner | FW | FW Mitglied | Mitglied | 02.07.2014 | 03.03.2015 | von 02.07.2014 bis 03.03.2015 | |
Ortschaftsrat Markus Brugger | Bürger für Bürger | Bürger für Bürger Mitglied | Mitglied | 02.07.2014 | 16.07.2024 | von 02.07.2014 bis 16.07.2024 | |
Ortschaftsrat Matthias Dingler | FW | FW Mitglied | Mitglied | 24.06.2024 | | von 24.06.2024 | |
Ortschaftsrat Peter Dorn | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 15.09.2004 | 01.07.2014 | von 15.09.2004 bis 01.07.2014 | |
Stadtrat Manfred Ehrle | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 15.09.2004 | 09.07.2019 | von 15.09.2004 bis 09.07.2019 | |
Ortschaftsrat Claus Form | FW | FW Mitglied | Mitglied | 03.03.2015 | 09.07.2019 | von 03.03.2015 bis 09.07.2019 | |
Ortschaftsrätin Ursula Gierer | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 12.10.2015 | 09.07.2019 | von 12.10.2015 bis 09.07.2019 | |
Ortschaftsrätin Simone Holitsch | FW | FW Mitglied | Mitglied | 15.07.2009 | 02.07.2014 | von 15.07.2009 bis 02.07.2014 | |
Ortschaftsrat Fabian Hund | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 09.07.2019 | | von 09.07.2019 | |
Stadtrat/Ortschaftsrat Alexander Lanz | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 09.07.2019 | | von 09.07.2019 | |
Ortschaftsrat Engelbert Lanz | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 02.07.2014 | 09.07.2019 | von 02.07.2014 bis 09.07.2019 | |
Ortschaftsrat Julian Litz | FW | FW Mitglied | Mitglied | 24.06.2024 | | von 24.06.2024 | |
Ortschaftsrat Dr. Roland Mair | Bürger für Bürger | Bürger für Bürger Mitglied | Mitglied | 02.07.2014 | 16.07.2024 | von 02.07.2014 bis 16.07.2024 | |
Ortschaftsrat Konrad Renz | FW | FW Mitglied | Mitglied | 02.07.2014 | | von 02.07.2014 | |
Ortschaftsrat Gerhard Rude | FW | FW Mitglied | Mitglied | 15.07.2009 | 01.07.2014 | von 15.07.2009 bis 01.07.2014 | |
Stadtrat/ Ortschaftsrat Winfried Ruetz | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 15.09.2004 | 10.07.2019 | von 15.09.2004 bis 10.07.2019 | |
Ortschaftsrätin Cordula Sorg | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 15.07.2009 | 22.09.2015 | von 15.07.2009 bis 22.09.2015 | |
Ortschaftsrat Philipp Spinnenhirn | FW | FW Mitglied | Mitglied | 09.07.2019 | 16.07.2024 | von 09.07.2019 bis 16.07.2024 | |
Ortschaftsrätin Cornelia Steuer | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 24.06.2024 | | von 24.06.2024 | |
Ortschaftsrätin Irmgard Steuer | FW | FW Mitglied | Mitglied | 24.06.2024 | | von 24.06.2024 | |
Ortschaftsrat Manfred Straub | Bürger für Bürger | Bürger für Bürger Mitglied | Mitglied | 15.09.2004 | 16.07.2024 | von 15.09.2004 bis 16.07.2024 | |
Orschaftsrat Markus Witzemann | FW | FW Mitglied | Mitglied | 15.09.2004 | | von 15.09.2004 | |